Aukčný Dom, s.r.o. - Podrobnosti
- Vložka číslo
- 13951/T
- Dátum vzniku
- 18.02.2003
- Konanie menom spoločnosti
- V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
- Predmety činnosti
-
-
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 12.9.2008)
-
faktoring a forfaiting (od 12.9.2008)
-
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 12.9.2008)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 12.9.2008)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 12.9.2008)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 12.9.2008)
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 12.9.2008)
-
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 12.9.2008)
-
administratívne služby (od 12.9.2008)
-
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 18.2.2003)
-
organizovanie dobrovoľných dražieb (od 18.2.2003)
-
zobraziť ukončené
-
organizovanie kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí (od 18.2.2003 do 1.4.2005)
-
reklamná a propagačná činnosť (od 18.2.2003 do 1.4.2005)
-
prieskum trhu a verejnej mienky (od 18.2.2003 do 1.4.2005)
-
skladovanie a uskladňovanie (od 18.2.2003 do 1.4.2005)
-
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 18.2.2003 do 1.4.2005)
-
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom (od 18.2.2003 do 1.4.2005)
-
automatizované spracovanie dát (od 18.2.2003 do 1.4.2005)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 18.2.2003 do 1.4.2005)
-
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 18.2.2003 do 1.4.2005)
- Spoločníci
-
-
Milan Ronec
Jilemnického 864/6
92041 Leopoldov
Slovensko
- Výška vkladov
-
- Štatutárny orgán
-
-
konateľ:
-
Milan Ronec
Jilemnického 864/6
92041 Leopoldov
Slovensko
Vznik funkcie: 14.08.2007
- Ďalsie právne skutočnosti
-
- Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.01.2003 podľa slovenského práva.
- Uložené listiny
-
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
-
Rozhodnutie jediného spoločníka
-
Úplné znenie zakladateľskej listiny
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
-
Zápisnica z MVZ z 15.02.2021
-
Listina prítomných z MVZ z 15.02.2021
-
Pozvánky na MVZ
-
Podpisový vzor prokuristu Viera Ronecová
-
Zmluva o prevode obchodného podielu
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
-
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
-
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
-
Zápisnica z MVZ z 28.02.2014
-
Účtovná závierka k 31.12.2012
-
Účtovná závierka k 31.12.2011
-
Zápisnica z VZ 30.06.2011
-
Účtovná závierka k 31.12.2010
-
Zápisnica č. 2/2010 z VZ 14.07.2010
-
Účtovná závierka k 31.12.2009
-
Podpisový vzor konateľa Milan Ronec
-
Podpisový vzor konateľa Mgr. Peter Kysucký
-
Zápisnica č. 2/2009 z VZ 06.07.2009
-
Podpisový vzor prokuristu - Milan Ronec
-
Podpisový vzor prokuristu - Mgr. Peter Kysucký
-
Zápisnica č. 1/2009 z VZ
-
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2008
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 19.8.2008
-
Živnostenské listy
-
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z Milan Ronec, st. na Milan Ronec ml. zo dňa 19.8.2008
-
Spoločenská zmluva - úplné znenie z 19.8.2008
-
Zápisnica z VZ 15.03.2008
-
Účtovná závierka k 31.12.2007
-
Spoločenská zmluva z 16.1.2008
-
Rozhodnutie jediného spoločníka z 16.1.2008
-
Zmluva o prevode obchodného podielu z Mgr. Marek Liso na Milan Ronec
-
Vyhlásenie o vzadní sa záložného práva
-
Podpisový vzor konateľa Milan Ronec, Leopoldov
-
Podpisový vzor prokuristu - Ing. Peter Kysucký
-
Podpisový vzor prokuristu Ing. Peter Kysucký, Hlohovec
-
Podpisový vzor Peter Kysucký, Hlohovec
-
Účtovná závierka k 31.12.2004
-
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2003
-
Zakladateľská listina - úplné znenie
-
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2003
-
Zápisnica z VZ 29.07.2004
-
Návrh na zápis
-
Spoločenská zmluva
-
Vyhlásenie správcu vkladu
-
Prehlásenie konateľov
-
Podpisové vzory konateľov
-
Zmluva o nájme
-
Výpis z RT - Igor Konopasek, Trnava
-
Výpis z RT - Marek Liso, Trenčín
-
Výpis z RT - Eduard Silný, Trnava
-
Živnostenský list
-
Koncesná listina
- Dátum aktualizácie
- 16.07.2024
- Domény
-